舟山市普陀区科级领导干部任前公示
舟山市普陀区科级领导干部
任前公示
(总第118号)
经区委研究,决定将拟提拔任用或进一步使用的17名同志予以公示,征求广大干部群众的意见。
现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式向区委组织部反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要本着对党和人民的事业高度负责的态度,坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间:从2020年8月6日起到2020年8月12日止。
4、公示联系科室和受理电话:
联系科室:中共舟山市普陀区委组织部干部监督科;
地址:舟山市普陀区东港街道昌正街169号;
电子邮箱:
zspt12380@163.com;
中共舟山市普陀区委组织部
2020年8月5日
胡洁现任舟山市普陀区发展和改革局副局长、党组成员,舟山市普陀区金融发展中心主任(兼),拟提任正科长级领导干部。
女,1983年3月出生,普陀桃花人,2007年9月参加工作,2003年12月加入中国共产党,大学学历。
孙恩波现任中共舟山市普陀区东极镇委员会委员,拟转任镇(街道)党(工)委副书记。
男,1975年7月出生,普陀东极人,1995年8月参加工作,2012年11月加入中国共产党,在职大学学历。
施意军现任中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会第二纪检监察室副主任,拟提任副科长级领导干部。
男,1969年9月出生,普陀六横人,1992年8月参加工作,1998年5月加入中国共产党,在职大学学历。
周舟现任中共舟山市普陀区委员会办公室综合科科长,拟提任副科长级领导干部。
男,1990年1月出生,普陀沈家门人,2013年8月参加工作,2015年5月加入中国共产党,大学学历。
张维现任政协舟山市普陀区委员会办公室研究室主任,拟提任副科长级领导干部。
男,1987年12月出生,普陀展茅人,2013年8月参加工作,2012年12月加入中国共产党,研究生学历。
夏丹盛现任舟山市普陀区发展和改革局国民经济综合科(发展规划科)科长,拟提任副科长级领导干部。
女,1981年11月出生,普陀六横人,2004年7月参加工作,2015年9月加入中国共产党,大学学历。
乐小勇现任舟山市普陀区交通运输局办公室主任、政工人事科科长,拟提任副科长级领导干部。
男,1986年9月出生,普陀东港人,2012年8月参加工作,2007年12月加入中国共产党,研究生学历。
吕红军现任舟山市普陀区文化馆馆长,拟提任副科长级领导干部。
男,1975年11月出生,安徽濉溪人,1993年12月参加工作,1996年5月加入中国共产党,在职大学学历。
殷子然现任舟山市普陀区政策研究中心综合协调科科长,拟提任副科长级领导干部。
女,1986年2月出生,普陀沈家门人,2011年12月参加工作,2010年3月加入中国共产党,研究生学历。
胡海艇现任舟山市普陀区融媒体中心(区广播电视台)广告部主任,拟提任副科长级领导干部。
男,1983年12月出生,普陀虾峙人,2005年10月参加工作,2017年11月加入中国共产党,在职大学学历。
张凌云现任舟山市普陀区虾峙镇经济贸易发展办公室主任,舟山市普陀区投资促进中心党组成员(挂职),拟提任副科长级领导干部。
男,1980年2月出生,普陀展茅人,2000年12月参加工作,2004年6月加入中国共产党,在职大学学历。
芦静儿现任舟山市普陀区东港街道党政综合办公室主任、总工会副主席,拟提任副科长级领导干部。
女,1980年10月出生,普陀东港人,1999年8月参加工作,2000年12月加入中国共产党,在职大学学历。
张健现任舟山市普陀区展茅街道党政综合办公室主任,拟提任副科长级领导干部。
男,1983年1月出生,普陀展茅人,2007年12月参加工作,2010年8月加入中国共产党,大学学历。
刘锋现任舟山普陀交通投资发展集团有限公司党委副书记、总经理,拟转任区属重点国有企业党委书记、董事长。
男,1975年1月出生,普陀六横人,1995年8月参加工作,1999年10月加入中国共产党,中央党校大学学历。
张全斌现任舟山普陀文化旅游集团有限公司党委副书记、总经理,拟转任区属重点国有企业党委书记、董事长。
男,1970年2月出生,普陀沈家门人,1991年8月参加工作,2009年10月加入中国共产党,在职大专学历。
姜伟现任东港投资发展集团有限公司综合办公室主任,拟提任区属重点国有企业副职。
男,1981年8月出生,浙江龙游人,2003年8月参加工作,2003年4月加入中国共产党,大学学历,法学硕士。
张武斌现任东港投资发展集团有限公司总工程师、战略管理与创新发展部部长(兼)、舟山东大健康产业发展有限公司总经理(兼),拟提任区属重点国有企业副职。
男,1969年3月出生,普陀沈家门人,1991年8月参加工作,九三学社社员,大学学历。
来源:中国舟山普陀微信公号 返回搜狐,查看更多
责任编辑: